Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1981) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Carsten Hallmann (bis 30.06.1984) | 11.10.1961 | ||||
Slavko Petrović (bis 30.06.1981) | 10.08.1958 | ||||
Detlef Schneider (bis 30.06.1981) | 31.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Karl Richter (bis 30.06.1984) | 27.03.1958 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1983) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1982) | 14.11.1955 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1982) | 07.04.1962 | ||||
Dieter Peitsch (bis 30.06.1981) | 04.10.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Gundersdorff (bis 30.06.1984) | 25.12.1957 | ||||
Heinz-Hermann Ufer (bis 30.06.1984) | 27.11.1960 | ||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Ulrich Kempen (bis 30.06.1983) | 07.07.1960 | ||||
Andreas Keina (bis 30.06.1982) | 16.12.1961 | ||||
Dieter Schostock (bis 30.06.1982) | 26.11.1957 | ||||
Helmut Kremers (bis 30.06.1981) | 24.03.1949 | ||||
Detlef Drescher (bis 30.06.1981) | 15.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Bugla (bis 30.06.1983) | 13.02.1962 | ||||
Jürgen Sekula (bis 30.06.1982) | 02.05.1958 | ||||
Karl-Heinz Timmler (bis 30.06.1982) | 30.10.1961 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1981) | 29.06.1952 | ||||
Karlheinz Meininger (bis 30.06.1981) | 01.02.1953 | ||||
Ente Lippens (bis 30.06.1981) | 10.11.1945 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1981) | 23.07.1958 | ||||
Karl-Heinz Diemand (bis 30.06.1981) | 05.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |