Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 30.06.1985) | 19.08.1941 | ||||
Günter Luttrop (bis 30.06.1982) | 28.10.1933 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Ulrich Wegner (bis 30.06.1983) | 31.05.1955 | ||||
Carlos Enrique Girnt (bis 30.06.1981) | 11.10.1953 | ||||
Bernd Giese (bis 30.06.1981) | 08.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Vollmann (bis 30.06.1990) | 22.12.1957 | ||||
Norbert Steinhauer (bis 30.06.1987) | 16.03.1959 | ||||
Klaus Wischniewski (bis 30.06.1984) | 08.12.1954 | ||||
Gerhard Busch (bis 30.06.1981) | 07.09.1957 | ||||
Bernd Schäfer (bis 30.06.1981) | 24.10.1948 | ||||
Volker Rieske (bis 30.06.1981) | 04.10.1953 | ||||
Martin Rüggeberg (bis 30.06.1981) | 12.02.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Alfes (bis 30.06.1984) | 11.02.1956 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1983) | 15.07.1955 | ||||
Hans-Joachim Wrede (bis 30.06.1982) | 05.04.1957 | ||||
Wilfried Holtkamp (bis 30.06.1981) | 30.09.1953 | ||||
Andreas Gärtner (bis 30.06.1981) | 15.09.1961 | ||||
Sturm | |||||
Ranko Petković (bis 30.06.1983) | 21.10.1947 | ||||
Amir Hadifar (bis 30.06.1982) | 21.03.1955 | ||||
Manfred Lopatenko (bis 30.06.1982) | 07.11.1958 | ||||
Paul Scheermann (bis 30.06.1981) | 18.03.1949 | ||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1981) | 27.06.1958 | ||||
Gärtner (bis 30.06.1981) | |||||
Klaus Wolf (bis 20.10.1980) | 03.07.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |