Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Toni Burghardt (bis 30.06.1982) | 09.06.1942 | ||||
Manfred Rummel (bis 10.01.1981) | 22.07.1938 | ||||
Torwart | |||||
Fritz Herrndorf (bis 30.06.1981) | 28.02.1950 | ||||
Werner Sonnenschein (bis 30.06.1981) | 14.11.1951 | ||||
Heinz Wewers (bis 30.06.1981) | 11.04.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Brocker (bis 30.06.1986) | 21.09.1958 | ||||
Ralf Quabeck (bis 30.06.1985) | 30.09.1958 | ||||
Uwe Brock (bis 30.06.1983) | 27.07.1960 | ||||
Ernst Savkovic (bis 30.06.1981) | 23.08.1953 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1981) | 15.06.1959 | ||||
Dieter Dech (bis 30.06.1981) | 17.05.1948 | ||||
Jochen Kamps (bis 30.06.1981) | 03.11.1957 | ||||
Henning Keese (bis 30.06.1981) | 16.05.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1985) | 12.09.1951 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1985) | 06.08.1959 | ||||
Dieter Bartel (bis 30.06.1984) | 15.10.1951 | ||||
Manfred Mannebach (bis 30.06.1981) | 14.07.1954 | ||||
Willi Junker (bis 30.06.1981) | 06.01.1960 | ||||
Edmund Kaczor (bis 30.06.1981) | 24.12.1956 | ||||
Günther Gall (bis 30.06.1981) | 29.05.1956 | ||||
Andree Moschner (bis 30.06.1981) | 20.11.1962 | ||||
Werner Wildhagen (bis 30.06.1981) | 27.02.1958 | ||||
Sturm | |||||
Peter Leske (bis 30.06.1982) | 22.07.1954 | ||||
Klaus Wolf (ab 21.10.1980) (bis 31.12.1981) | 03.07.1948 | ||||
Faouzi Dahmani (bis 30.06.1981) | 08.12.1949 | ||||
Reinhard Skandera (bis 30.06.1981) | 29.06.1953 | ||||
Jürgen Nabrotzki (bis 30.09.1980) | 26.12.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |