Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Bente (ab 01.03.1981) (bis 30.06.1981) | 13.09.1941 | ||||
Horst Zick (ab 25.01.1981) (bis 30.06.1981) | 29.01.1935 | ||||
Norbert Wagner (bis 24.01.1981) | 15.01.1939 | ||||
Torwart | |||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1981) | 09.07.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1984) | 21.07.1957 | ||||
Günter Dämpfling (bis 30.06.1982) | 11.01.1956 | ||||
Markus Löw (bis 30.06.1982) | 04.04.1961 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1981) | 06.02.1952 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1981) | 24.01.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Hans-Peter Schulzke (bis 30.06.1985) | 29.10.1957 | ||||
Reinhard Binder (bis 30.06.1984) | 17.10.1955 | ||||
Robert Piller (bis 30.06.1983) | 02.07.1950 | ||||
Henry Schüler (bis 30.06.1982) | 06.10.1959 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1981) | 13.09.1941 | ||||
Werner Reich (bis 30.09.1980) | 29.04.1953 | ||||
Sturm | |||||
Robert Birner (bis 02.10.1983) | 16.02.1958 | ||||
Hans Meisel (bis 30.06.1983) | 04.12.1961 | ||||
Heinz Tochtermann (bis 30.06.1982) | 22.01.1956 | ||||
Herbert Reiss (bis 30.09.1981) | 21.02.1957 | ||||
Paul Dörflinger (ab 01.09.1980) (bis 30.06.1981) | 23.01.1955 | ||||
Jürgen Zitzer (bis 30.06.1981) | 03.02.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.1980 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.02.1981 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |