Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Baldauf (bis 30.06.1981) | 09.03.1938 | ||||
Torwart | |||||
Rainer Laduch (bis 30.06.1984) | 05.10.1959 | ||||
John Bonello (bis 30.06.1981) | 10.05.1958 | ||||
Manfred Recknagel (bis 30.06.1981) | 20.05.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Koberstein (bis 30.06.1984) | 21.12.1956 | ||||
Karl-Friedrich Stremming (bis 30.06.1984) | 23.07.1951 | ||||
Andreas Droste (bis 30.06.1981) | 14.06.1960 | ||||
Wolfgang Flüshöh (bis 30.06.1981) | 27.07.1950 | ||||
Norbert Pohl (bis 30.06.1981) | 17.07.1959 | ||||
Wilfried Schneider (bis 30.06.1981) | 20.11.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Hahn (bis 30.06.1982) | 01.02.1957 | ||||
Jürgen Heddinghaus (bis 30.06.1982) | 17.12.1954 | ||||
Andreas Metzner (bis 30.06.1982) | 24.10.1954 | ||||
Herbert Bittner (bis 30.06.1981) | 22.05.1952 | ||||
Ulrich Bittorf (bis 30.06.1981) | 02.09.1959 | ||||
Bodo Wehmeier (bis 30.06.1981) | 14.05.1954 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Goscianiak (bis 30.06.1985) | 02.07.1954 | ||||
Manfred Wehmeier (bis 30.06.1984) | 07.10.1949 | ||||
Eckhard Höpfner (bis 30.06.1982) | 01.09.1960 | ||||
Uwe Pallaks (bis 30.06.1981) | 17.01.1952 | ||||
Volker Spazier (bis 30.06.1981) | 24.06.1953 | ||||
Vesa Mars (ab 01.08.1980) (bis 31.05.1981) | 01.03.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |