Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Karl-Heinz Ach (bis 30.06.1985) | 16.11.1952 | ||||
Spill (bis 30.06.1981) | |||||
Abwehr | |||||
Roland Mattner (bis 30.06.1982) | 08.07.1954 | ||||
Klaus Sikirski (bis 30.06.1982) | 10.06.1952 | ||||
Detlef Wiemers (bis 30.06.1982) | 15.07.1953 | ||||
Willi Korth (bis 30.06.1982) | 12.04.1955 | ||||
Klaus Kölbl (bis 30.06.1981) | |||||
Gotthardt (bis 30.06.1981) | |||||
Frank Hasselbeck (bis 30.06.1981) | |||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Gerd Florian (bis 30.06.1982) | 30.10.1955 | ||||
Günther Riepert (bis 30.06.1982) | 13.09.1952 | ||||
Udo Schorning (bis 30.06.1982) | 14.08.1950 | ||||
Piero Lussu (bis 30.06.1981) | 21.10.1950 | ||||
Jansen (bis 30.06.1981) | |||||
Sturm | |||||
Frank Sous (bis 30.06.1982) | |||||
Carl von Falkenhausen (bis 30.06.1982) | |||||
Jürgen Kierdorf (bis 30.06.1981) | 15.10.1951 | ||||
Gerd Krüger (bis 30.06.1981) | 15.12.1952 | ||||
Weyers (bis 30.06.1981) | |||||
Fennemann (bis 30.06.1981) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |