Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Hilpert (ab 13.02.1981) (bis 22.04.1982) | 03.01.1944 | ||||
Hubert Schieth (bis 12.02.1981) | 26.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1984) | 02.10.1950 | ||||
Dieter Issel (bis 30.06.1982) | 06.07.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Zimmer (bis 30.06.1984) | 23.09.1951 | ||||
Peter Russok (bis 30.06.1982) | 06.09.1958 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1982) | 04.10.1958 | ||||
Helmut Zyla (bis 30.06.1982) | 16.11.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl Gerban (bis 30.06.1986) | 14.07.1961 | ||||
Günter Tinnefeld (bis 30.06.1986) | 28.07.1957 | ||||
Michael Henke (bis 30.06.1983) | 27.04.1957 | ||||
Helmut Reiners (bis 30.06.1983) | 07.07.1951 | ||||
Jürgen Hünerlage (bis 30.06.1982) | 18.01.1956 | ||||
Detlev Kudella (bis 30.06.1982) | 20.08.1952 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1981) | 24.02.1959 | ||||
Klaus-Dieter Wolff (bis 30.06.1981) | 29.06.1957 | ||||
Sturm | |||||
Peter Kunkel (bis 30.06.1988) | 10.02.1956 | ||||
Gerhard Drews (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Hans Faust (ab 01.12.1980) (bis 30.06.1982) | 07.07.1958 | ||||
Wolfgang Schmitt (bis 30.06.1982) | 27.04.1953 | ||||
Ralf Schaffeld (bis 30.06.1981) | 13.04.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |