Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Quinkert (bis 30.06.1981) | 05.12.1930 | ||||
Torwart | |||||
Dietmar Wiese (bis 30.06.1982) | 03.05.1956 | ||||
Roger Wilkendorf (bis 30.06.1981) | 12.05.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Franz-Josef Laufer (bis 30.06.1982) | 01.09.1952 | ||||
Dietmar Draheim (bis 30.06.1982) | 02.09.1956 | ||||
Horst Koschmieder (bis 30.06.1981) | 01.01.1948 | ||||
Hans-Jürgen Wittkamp (bis 30.06.1981) | 23.07.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus-Peter Kerkemeier (bis 30.06.1982) | 15.11.1951 | ||||
Frank Pfeifer (bis 30.06.1982) | 01.02.1958 | ||||
Gisbert Horsthemke (bis 30.06.1981) | 26.01.1953 | ||||
Uwe Eplinius (bis 30.06.1981) | 07.09.1958 | ||||
Werner Gmeiner (bis 30.06.1981) | 24.07.1957 | ||||
Hans-Georg Lange (bis 30.06.1981) | 04.11.1952 | ||||
Günter Saak (bis 30.06.1981) | 10.04.1957 | ||||
Günter Wille (bis 30.11.1980) | 21.11.1955 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Nabrotzki (ab 01.10.1980) (bis 30.06.1982) | 26.12.1954 | ||||
Eckehard Eigenwillig (bis 30.06.1982) | 14.04.1955 | ||||
Rainer Fischer (bis 30.06.1982) | 28.08.1953 | ||||
André Beckmann (bis 30.06.1981) | 03.08.1961 | ||||
Manfred Bojarzin (bis 30.06.1981) | 13.02.1961 | ||||
Heinz Kempka (bis 30.06.1981) | 06.03.1956 | ||||
Olaf Klack (bis 30.06.1981) | 16.10.1960 | ||||
Hans-Werner Melis (bis 30.06.1981) | 04.07.1955 | ||||
Wolfgang Pache (bis 30.06.1981) | 15.05.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |