Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (ab 01.03.1981) (bis 30.06.1981) | 10.08.1920 | ||||
Dieter Schulte (bis 28.02.1981) | 18.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Peter Löwer (bis 30.06.1981) | 10.11.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Hütter (bis 30.06.1992) | 28.05.1958 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1984) | 18.09.1952 | ||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Manfred Ritschel (bis 30.06.1982) | 07.06.1946 | ||||
Franciszek Smuda (bis 30.06.1982) | 22.06.1948 | ||||
Klaus Rütten (bis 30.06.1981) | 14.06.1952 | ||||
Ulrich Pechtold (bis 31.01.1981) | 24.07.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Suchanek (bis 30.06.1985) | 30.10.1961 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1982) | 08.12.1958 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1982) | 29.06.1958 | ||||
Werner Orf (bis 30.06.1982) | 07.05.1957 | ||||
Martin Fischer (bis 30.06.1981) | 03.10.1960 | ||||
Erich Klement (bis 31.01.1981) | 29.06.1956 | ||||
Sturm | |||||
Franz Weber (bis 30.06.1984) | 12.08.1957 | ||||
Wolfgang Metzler (ab 01.11.1980) (bis 30.06.1983) | 23.06.1952 | ||||
Fred Schaub (ab 27.10.1980) (bis 30.06.1983) | 28.08.1960 | ||||
Karl-Heinz Stempfle (bis 30.06.1982) | 22.02.1956 | ||||
Mahmut Bulut (bis 30.06.1981) | 01.07.1959 | ||||
Karl Klein (bis 30.06.1981) | 05.08.1960 | ||||
Werner Seubert (bis 30.06.1981) | 23.01.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |