Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Norbert Wagner (ab 01.03.1981) (bis 27.09.1981) | 15.01.1939 | ||||
Gerhard Pfeiffer (bis 28.02.1981) | |||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Roland Grüner (bis 30.06.1982) | 11.01.1963 | ||||
Norbert Schumbrutzki (bis 30.06.1981) | 13.04.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1987) | 01.08.1963 | ||||
Horst Bender (bis 30.06.1984) | 11.11.1954 | ||||
Rainer Dörr (bis 30.06.1982) | 04.06.1955 | ||||
Harald Bleckert (bis 30.06.1982) | 02.12.1951 | ||||
Josef Weiß (bis 30.06.1981) | 13.03.1952 | ||||
Lothar Wolf (bis 30.06.1981) | 16.09.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hartmut Braun (bis 30.06.1986) | 06.11.1957 | ||||
Achim Jobst (bis 30.06.1986) | 11.11.1959 | ||||
Harald Dollhopf (bis 30.06.1985) | 27.05.1957 | ||||
Herbert Horn (bis 30.06.1983) | 21.01.1949 | ||||
Hubert Besl (bis 30.06.1982) | 25.11.1959 | ||||
Wolfgang Breuer (bis 30.06.1982) | 24.05.1944 | ||||
Wolfgang Gunselmann (bis 30.06.1981) | 26.09.1960 | ||||
Uwe Schreml (bis 01.11.1980) | 07.02.1960 | ||||
Sturm | |||||
Rüdiger Scheler (bis 30.06.1990) | 10.02.1960 | ||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Helmut Schmitz (bis 30.06.1983) | 28.03.1956 | ||||
Manfred Größler (bis 30.06.1982) | 03.10.1944 | ||||
Andreas Hoffmann (bis 30.06.1982) | 18.02.1959 | ||||
Andreas Kerber (bis 30.06.1981) | 20.05.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 16.09.1980 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |