Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 30.06.1981) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
Walter Modick (bis 30.06.1984) | 24.09.1951 | ||||
Alex Pietsch (bis 30.06.1981) | 22.02.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Roland Boley (bis 30.06.1985) | 13.03.1958 | ||||
Walter Kubanczyk (bis 30.06.1985) | 01.05.1952 | ||||
Bernd Zimmermann (bis 30.06.1984) | 28.10.1952 | ||||
Helmut Meier (bis 30.06.1982) | 27.01.1956 | ||||
Jürgen Simon (bis 30.06.1981) | 29.03.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Uli Nußbaumer (bis 30.06.1983) | 08.01.1954 | ||||
Harald Forderer (bis 30.06.1982) | 20.09.1960 | ||||
Thomas Rohrbach (bis 30.06.1981) | 04.04.1949 | ||||
Franz Heitzer (bis 30.06.1981) | 19.01.1962 | ||||
Reinhold Kramer (bis 30.06.1981) | 10.12.1960 | ||||
Siegfried Schneider (bis 30.06.1981) | 15.07.1958 | ||||
Sturm | |||||
Josef Beller (bis 30.06.1985) | 18.05.1954 | ||||
Karl-Heinz Schrade (bis 30.06.1982) | 29.10.1951 | ||||
Peter Szupak (bis 30.06.1982) | 09.10.1952 | ||||
Erich Kielwein (bis 30.06.1981) | 26.04.1953 | ||||
Werner Reich (ab 01.10.1980) (bis 30.06.1981) | 29.04.1953 | ||||
Harald Schwehr (bis 30.06.1981) | 20.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |