Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (ab 25.10.1980) (bis 30.06.1982) | 28.08.1938 | ||||
Hans-Dieter Roos (bis 20.10.1980) | 22.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 30.06.1982) | 24.03.1955 | ||||
Rolf Gerstenlauer (bis 30.06.1981) | 15.06.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Ackermann (bis 30.06.1985) | 07.06.1957 | ||||
Guido Buchwald (bis 30.06.1983) | 24.01.1961 | ||||
Dieter Dollmann (bis 30.06.1983) | 12.09.1947 | ||||
Hans-Jürgen Voise (bis 30.06.1982) | 08.12.1954 | ||||
Dieter Renner (bis 30.06.1981) | 18.12.1949 | ||||
Peter Stichler (bis 30.06.1981) | 15.01.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eckehard Müller (bis 30.06.1986) | 12.08.1950 | ||||
Joachim Müller (bis 30.06.1986) | 25.03.1961 | ||||
Wolfgang Dienelt (bis 30.06.1983) | 24.04.1961 | ||||
Reiner Alhaus (bis 30.06.1982) | 27.12.1955 | ||||
Horst Hayer (bis 30.06.1982) | 30.09.1953 | ||||
Toni Kurbos (bis 30.06.1981) | 20.10.1960 | ||||
Peter Schulz (bis 30.06.1981) | 30.12.1960 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Susser (bis 30.06.1983) | 12.07.1953 | ||||
Klaus Täuber (ab 22.08.1980) (bis 30.06.1983) | 17.01.1958 | ||||
Uwe Dreher (bis 30.06.1983) | 13.05.1960 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1983) | 11.08.1951 | ||||
Alfred Steinkirchner (bis 30.06.1982) | 23.10.1956 | ||||
Wilhelm Reisinger (bis 30.06.1981) | 30.06.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
13 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |