Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Olk (bis 13.03.1982) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Frank Berlepp (bis 30.06.1985) | 22.02.1959 | ||||
Dieter Rudolf (bis 30.06.1984) | 01.05.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Edwin Westenberger (bis 30.06.1984) | 15.10.1948 | ||||
Willi Wagner (bis 30.06.1983) | 05.08.1951 | ||||
Uwe Beginski (bis 05.12.1982) | 13.12.1959 | ||||
Günter Menges (bis 30.06.1981) | 11.02.1954 | ||||
Andreas Karow (bis 30.06.1981) | 03.11.1958 | ||||
Günther Reinhardt (bis 30.06.1981) | 24.09.1958 | ||||
Min-Hai Kim (bis 30.06.1981) | 04.12.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Uwe Hahn (bis 30.06.1984) | 01.07.1954 | ||||
Rudolf Collet (bis 30.06.1983) | 20.08.1958 | ||||
Willibald Weiss (bis 30.06.1982) | 18.07.1948 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1982) | 08.04.1958 | ||||
Heinz-Rudolf Weiler (bis 30.06.1981) | 06.07.1955 | ||||
Sturm | |||||
Peter Cestonaro (bis 31.12.1982) | 14.05.1954 | ||||
Glenn Jordens (bis 30.06.1982) | 29.09.1957 | ||||
Dieter Pötschke (bis 30.06.1982) | 24.02.1959 | ||||
Horst Neumann (bis 30.06.1981) | 05.11.1952 | ||||
Rainer Korlatzki (bis 30.06.1981) | 23.02.1959 | ||||
Roland Best (bis 30.06.1981) | 28.09.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |