Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Schollmeyer (bis 30.06.1982) | 19.06.1922 | ||||
Bernd Erdmann (ab 08.04.1981) (bis 30.06.1981) | 23.10.1942 | ||||
Peter Eggert (ab 10.01.1981) (bis 07.04.1981) | 08.06.1943 | ||||
Toni Burghardt (bis 09.01.1981) | 09.06.1942 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Bucher (bis 30.06.1982) | 22.03.1957 | ||||
Peter Endrulat (bis 30.06.1981) | 10.08.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Momir Karadzic (bis 30.06.1983) | 16.07.1952 | ||||
Frank-Michael Marczewski (bis 30.06.1983) | 30.04.1954 | ||||
Frank Hanisch (bis 30.06.1982) | 06.11.1953 | ||||
Harry Kleinfeld (bis 30.06.1982) | 10.08.1960 | ||||
Manfred Krüger (bis 30.06.1982) | 11.08.1952 | ||||
Friedhelm Schütte (bis 30.06.1981) | 12.08.1957 | ||||
Frank Mischke (bis 30.06.1981) | 19.06.1961 | ||||
Jochem Ziegert (bis 20.12.1980) | 25.07.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Fraßmann (bis 30.06.1986) | 20.07.1958 | ||||
Jürgen Schulz (bis 30.06.1982) | 06.10.1952 | ||||
Andreas Hinze (bis 30.06.1982) | 26.10.1959 | ||||
Frank Kramer (bis 30.06.1982) | 19.01.1960 | ||||
Eddy Malura (bis 30.06.1982) | 24.06.1955 | ||||
Hans-Jürgen Salewski (bis 30.06.1981) | 23.08.1956 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Stolzenburg (bis 30.06.1982) | 12.05.1952 | ||||
Christian Müller (bis 30.06.1982) | 26.12.1960 | ||||
Wolfgang Schilling (bis 30.06.1982) | 09.06.1955 | ||||
Thomas Grunenberg (bis 30.06.1982) | 02.11.1955 | ||||
Jürgen Schäfer (bis 30.06.1982) | 22.05.1954 | ||||
Peter Vogel (bis 30.06.1981) | 24.08.1952 | ||||
Thorsten Schlumberger (ab 01.01.1981) (bis 30.06.1981) | 29.10.1960 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1981) | 12.07.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |