Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1981) | 14.11.1939 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Zander (bis 30.06.1987) | 10.08.1951 | ||||
Gerald Hillringhaus (bis 30.06.1985) | 22.06.1962 | ||||
Norbert Kleider (bis 30.06.1982) | 02.09.1951 | ||||
Michael Probst (bis 30.06.1981) | 20.11.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Klinkhammer (bis 30.06.1982) | 23.08.1953 | ||||
Jürgen Strack (bis 30.06.1982) | 22.03.1954 | ||||
Walter Hainer (bis 30.06.1982) | 03.10.1961 | ||||
Herbert Scheller (bis 30.06.1981) | 19.05.1948 | ||||
Jupp Kapellmann (bis 30.06.1981) | 19.12.1949 | ||||
Rudolf Sturz (bis 30.06.1981) | 18.11.1952 | ||||
Rolf Grünther (bis 30.06.1981) | 11.02.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1982) | 26.05.1954 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1982) | 06.08.1949 | ||||
Horst Raubold (bis 30.06.1982) | 26.12.1951 | ||||
Uwe Schreml (ab 02.11.1980) (bis 30.06.1982) | 07.02.1960 | ||||
Hermann Bitz (bis 30.06.1981) | 21.09.1950 | ||||
Alfred Herberth (bis 30.06.1981) | 26.12.1955 | ||||
Christian Werner (bis 30.06.1981) | 17.05.1958 | ||||
Sturm | |||||
Rudi Völler (bis 30.06.1982) | 13.04.1960 | ||||
Ivica Senzen (bis 30.06.1982) | 04.05.1951 | ||||
Viorel Năstase (bis 04.08.1981) | 07.10.1953 | ||||
Harry Ellbracht (bis 30.06.1981) | 13.09.1953 | ||||
Dirk Schröter (bis 30.06.1981) | 18.04.1957 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 31.10.1980) | 23.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |