Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Herbeling (ab 01.04.1981) (bis 30.06.1981) | |||||
Gerhard Prokop (ab 04.12.1980) (bis 31.03.1981) | 18.05.1939 | ||||
Horst Franz (bis 30.11.1980) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1984) | 29.04.1951 | ||||
Dieter Schlosser (bis 30.06.1981) | 04.02.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Dieter Dieckmann (bis 30.06.1989) | 27.03.1959 | ||||
Jürgen Elm (bis 30.06.1985) | 24.06.1952 | ||||
Sieghard Heise (bis 30.06.1985) | 20.12.1954 | ||||
Willi Göddertz (bis 30.06.1984) | 24.01.1956 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1981) | 29.05.1957 | ||||
Wolfgang Fabian (bis 30.06.1981) | 06.12.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1987) | 22.09.1954 | ||||
Bernd Elfering (bis 30.06.1982) | 09.10.1956 | ||||
Wilfried Seegler (bis 30.06.1982) | 02.12.1954 | ||||
Udo Dornhaus (bis 30.06.1981) | 13.01.1962 | ||||
Vojin Jovanovic (bis 30.06.1981) | 20.12.1949 | ||||
Reinhold Metzger (bis 30.06.1981) | 20.07.1956 | ||||
Karl Plavic (bis 30.06.1981) | 30.07.1955 | ||||
Sturm | |||||
Werner Lenz (bis 30.06.1983) | 14.11.1954 | ||||
Joachim Dzieciol (bis 30.06.1982) | 25.11.1952 | ||||
Bernd Krumbein (ab 02.11.1980) (bis 30.06.1981) | 01.08.1955 | ||||
Frank Kremer (bis 30.06.1981) | 01.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1980 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |