Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Ueberle (bis 21.03.1982) | 14.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Volker Gebhard (bis 30.06.1982) | 22.04.1948 | ||||
Michael Moser (bis 30.06.1981) | 07.10.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Otis Nachbar (bis 30.06.1982) | 06.08.1954 | ||||
Martin Kunzmann (bis 30.06.1982) | 05.03.1957 | ||||
Klaus Rechkemmer (bis 30.06.1982) | 09.05.1957 | ||||
Rainer Götter (bis 30.06.1982) | 05.09.1946 | ||||
Friedhelm Sturm (bis 30.06.1981) | 25.11.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Schäfer (bis 30.06.1982) | 14.04.1952 | ||||
Klaus Teichmann (bis 30.06.1982) | 17.11.1954 | ||||
Klaus Spannenkrebs (bis 30.06.1981) | 02.07.1952 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1981) | 26.10.1947 | ||||
Reiner Ackermann (bis 30.06.1981) | 04.06.1958 | ||||
Ante Duvnjak (bis 30.06.1981) | 04.01.1956 | ||||
Friedbert Hillesheim (bis 30.06.1981) | 07.09.1947 | ||||
Wolfgang Krenn (bis 30.06.1981) | 25.01.1953 | ||||
Erwin Rupp (bis 30.06.1981) | 11.06.1954 | ||||
Sturm | |||||
Harry Griesbeck (bis 30.06.1982) | 22.08.1946 | ||||
Peter Jakob (bis 30.06.1982) | 26.12.1952 | ||||
Wolfgang Loes (bis 30.06.1982) | 23.12.1954 | ||||
Klaus Sterz (bis 30.06.1981) | 06.12.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |