Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (bis 30.06.1982) | 25.01.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Uwe Greiner (bis 30.06.1981) | 08.08.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Förster (bis 30.06.1986) | 03.05.1956 | ||||
Karlheinz Förster (bis 30.06.1986) | 25.07.1958 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1982) | 10.02.1955 | ||||
Rainer Adrion (bis 30.06.1982) | 10.12.1953 | ||||
Alexandru Sătmăreanu (bis 30.06.1982) | 09.03.1952 | ||||
Dragan Holcer (bis 30.06.1981) | 19.01.1945 | ||||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Karl Allgöwer (bis 30.06.1991) | 05.01.1957 | ||||
Hermann Ohlicher (bis 30.06.1985) | 02.11.1949 | ||||
Erwin Hadewicz (bis 30.06.1983) | 02.04.1951 | ||||
Hansi Müller (bis 30.06.1982) | 27.07.1957 | ||||
Roland Hattenberger (bis 30.06.1981) | 07.12.1948 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1981) | 03.02.1960 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1981) | 03.04.1957 | ||||
Frank Elser (bis 30.06.1981) | 05.10.1958 | ||||
Bernd Schmider (bis 30.11.1980) | 03.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Walter Kelsch (bis 30.06.1984) | 03.09.1955 | ||||
Harald Beck (bis 30.06.1982) | 29.07.1957 | ||||
Etepe Kakoko (bis 30.06.1982) | 22.11.1950 | ||||
İlyas Tüfekçi (bis 10.09.1981) | 03.02.1960 | ||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1981) | 08.09.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1981 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.02.1981 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |