Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Biskup (bis 30.06.1981) | 26.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1983) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Niels Tune-Hansen (bis 30.06.1982) | 19.01.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Knopp (bis 30.06.1984) | 10.11.1961 | ||||
Ralf Lehmann (bis 30.06.1984) | 22.05.1960 | ||||
Vitomir Rogoznica (bis 30.06.1984) | 27.10.1955 | ||||
Antoine Fagot (bis 30.06.1983) | 24.07.1956 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 30.06.1982) | 24.09.1952 | ||||
Walter Nieporte (bis 30.06.1982) | 11.08.1958 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1981) | 17.04.1957 | ||||
Peter Harth (bis 30.06.1981) | 26.02.1958 | ||||
Sturm | |||||
Detlef Olaidotter (bis 30.06.1983) | 29.12.1957 | ||||
Mario Laubinger (bis 30.06.1983) | 19.10.1961 | ||||
Michael Lorenz (bis 31.12.1982) | 11.05.1952 | ||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1981) | 21.02.1957 | ||||
Ralf von Diericke (bis 30.06.1981) | 27.07.1961 | ||||
Franz-Josef Pieper (bis 30.06.1981) | 20.12.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1981 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |