Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Kleim (bis 30.06.1982) | 27.10.1936 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Sauer (bis 30.06.1982) | 16.12.1949 | ||||
Jürgen Stars (bis 30.06.1981) | 24.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Walz | 15.10.1957 | ||||
Ludwig Brenner (bis 30.06.1986) | 19.11.1959 | ||||
Franz Ludwig (bis 30.06.1985) | 06.10.1952 | ||||
Willi Reuter (bis 30.06.1985) | 23.07.1953 | ||||
Reinhard Grimm (bis 30.06.1982) | 05.06.1952 | ||||
Michael Vetter (bis 30.06.1982) | 16.01.1961 | ||||
Otto Frey (bis 30.06.1981) | 12.03.1952 | ||||
Peter Löhr (bis 30.11.1980) | 01.09.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eugen Hupp (bis 30.06.1985) | 09.11.1952 | ||||
Manfred Allig (bis 30.06.1982) | 24.07.1957 | ||||
Karl-Heinz Humm (bis 30.06.1982) | 01.12.1950 | ||||
Radomir Dubovina (ab 01.01.1981) (bis 31.12.1981) | 01.08.1953 | ||||
Udo Lasch (ab 01.01.1981) (bis 31.12.1981) | 03.10.1951 | ||||
Georg Müllner (bis 30.06.1981) | 24.10.1953 | ||||
Guido Stetter (bis 30.06.1981) | 16.12.1955 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Rohatsch (bis 30.06.1986) | 02.11.1956 | ||||
Erich Schmiedl (bis 30.06.1986) | 13.10.1953 | ||||
Hans-Otto Jordan (bis 30.06.1982) | 13.09.1954 | ||||
Horst Schauß (bis 30.06.1981) | 06.11.1945 | ||||
Rudi Kappes (bis 30.06.1981) | 29.11.1957 | ||||
Karl-Heinz Walter (bis 30.06.1981) | 12.09.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.10.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |