Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst-Dieter Strich (ab 28.01.1981) (bis 30.06.1981) | 08.04.1941 | ||||
Bernd Fischer (bis 27.01.1981) | 10.03.1939 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Strohfuß (bis 30.06.1982) | 22.11.1953 | ||||
Uwe Radmacher (bis 30.06.1982) | 27.09.1963 | ||||
Peter Boom (bis 30.06.1981) | 20.12.1948 | ||||
Manfred Zintl (bis 30.06.1981) | 13.04.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Jürgen Dinger (bis 30.06.1983) | 26.09.1959 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Heiner Schmieh (bis 30.06.1982) | 15.10.1947 | ||||
Helmut Eckstein (bis 30.06.1981) | 23.08.1951 | ||||
Jürgen Jakob (bis 30.06.1981) | 30.03.1960 | ||||
Ralf Konietzka (bis 30.06.1981) | 21.05.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Klotz (bis 30.06.1990) | 22.01.1959 | ||||
Heinz Lubanski (bis 30.06.1986) | 08.08.1948 | ||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Berthold Weiler (bis 30.06.1984) | 11.09.1961 | ||||
Karl-Heinz Priester (bis 30.06.1983) | 13.11.1961 | ||||
Christian Schopen (bis 30.06.1982) | 26.09.1958 | ||||
Michael Hoecker (bis 30.06.1982) | 08.05.1960 | ||||
Bernd Kammer (bis 30.06.1982) | 22.08.1960 | ||||
Chin-Kook Kim (bis 30.06.1982) | 14.09.1951 | ||||
Tilo Sattler (bis 30.06.1982) | 24.11.1956 | ||||
Norbert Starzak (bis 30.06.1981) | 27.08.1950 | ||||
Timo Zahnleiter (bis 30.06.1981) | 16.12.1948 | ||||
Dieter Gampfer (bis 30.06.1981) | |||||
Sturm | |||||
Bernd Nathmann (bis 30.06.1983) | 14.07.1959 | ||||
Egon Bihn (bis 30.06.1982) | 16.11.1954 | ||||
Alfred Oehrlein (bis 30.06.1982) | 03.11.1958 | ||||
Gerd Scheuermann (bis 30.06.1982) | 30.03.1958 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.06.1981) | 03.02.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
11 : 1 |
Schema Vergleich |