Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Müller (bis 30.06.1981) | 24.06.1939 | ||||
Torwart | |||||
Vladimir Kovacic (bis 30.06.1982) | 06.03.1950 | ||||
Helmut Träries (bis 30.06.1981) | 10.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Detlef Meyer (bis 30.06.1982) | 10.08.1959 | ||||
Michael Kaul (bis 30.06.1982) | 18.05.1963 | ||||
Gerd Merheim (bis 30.06.1982) | 02.01.1960 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1981) | 16.03.1948 | ||||
Norbert Heidemann (bis 30.06.1981) | 10.12.1955 | ||||
Michael Loesch (bis 30.06.1981) | 02.08.1956 | ||||
Walter Gebhardt (bis 30.06.1981) | 10.11.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jonny Hey (bis 30.06.1983) | 21.09.1949 | ||||
Uwe Bakies (bis 30.06.1982) | 19.05.1956 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1981) | 01.02.1957 | ||||
Siegbert Maschotta (bis 30.06.1981) | 07.07.1961 | ||||
Lothar Steinhauer (bis 30.06.1981) | 27.03.1955 | ||||
Achim Meuer (bis 30.06.1981) | 26.09.1962 | ||||
Dieter Stachel (bis 30.06.1981) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |