Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Elting (bis 30.06.1982) | 12.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kieselmann (bis 30.06.1982) | 15.11.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Schulz (bis 30.06.1984) | 04.01.1957 | ||||
Lutz Philipp (bis 30.06.1983) | 22.05.1949 | ||||
Wolfgang Keuken (bis 30.06.1982) | 05.11.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paul Holz (bis 30.06.1989) | 27.09.1952 | ||||
Klaus Hassenberg (bis 30.06.1984) | 14.10.1961 | ||||
Uwe Montelett (bis 30.06.1983) | 24.07.1956 | ||||
Uwe Hansel (bis 30.06.1983) | 29.09.1956 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1982) | 07.11.1954 | ||||
Berni Korbel (bis 30.06.1982) | 01.08.1953 | ||||
Herbert Sprenger (bis 30.06.1982) | 31.08.1951 | ||||
Herbert Lütkebohmert (bis 30.06.1982) | 24.03.1948 | ||||
Sturm | |||||
Leo Ricken (bis 30.06.1984) | 01.08.1961 | ||||
Reinhard Majgl (bis 30.06.1983) | 04.12.1949 | ||||
Werner Albrecht (bis 30.06.1983) | 30.03.1953 | ||||
Roland Patzke (bis 30.06.1983) | 21.09.1955 | ||||
Peter Müller (bis 30.06.1982) | 11.10.1948 | ||||
Ralf Heym (bis 30.06.1982) | 19.11.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.1981 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.12.1981 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.01.1982 |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.01.1982 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |