Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Meier (bis 30.06.1987) | 11.03.1946 | ||||
Josef Stabel (bis 19.10.1981) | 21.09.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Reiß (bis 30.06.2016) | 11.08.1984 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Henrichs (bis 30.06.1982) | 15.03.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Kurt Lang (bis 30.06.1983) | 18.06.1959 | ||||
Manfred Plath (bis 30.06.1982) | 12.12.1961 | ||||
Michael Schmitt (bis 30.06.1982) | 29.08.1960 | ||||
Bernd Gerber (bis 30.06.1982) | 21.12.1961 | ||||
Eugen Hach (bis 30.06.1982) | 19.09.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Jürgen Schlösser (bis 30.06.1984) | 13.12.1963 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Frowein (bis 30.06.1982) | 03.03.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |