Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (bis 30.06.1982) | 02.06.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Josef Stabel (bis 19.10.1981) | 21.09.1948 | ||||
Torwart | |||||
Armin Reichel (bis 30.06.1985) | 31.01.1958 | ||||
Ronnie Hellström (bis 30.06.1984) | 21.02.1949 | ||||
Thomas Henrichs (bis 30.06.1983) | 15.03.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1988) | 24.09.1957 | ||||
Michael Dusek (bis 30.06.1988) | 10.11.1958 | ||||
Andreas Brehme (bis 30.06.1986) | 09.11.1960 | ||||
Hans-Peter Briegel (bis 30.06.1984) | 11.10.1955 | ||||
Manfred Plath (bis 30.06.1984) | 12.12.1961 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 30.06.1983) | 14.11.1950 | ||||
Bernd Gerber (bis 30.06.1982) | 21.12.1961 | ||||
Michael Schuhmacher (bis 30.11.1981) | 20.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Melzer (bis 30.06.1986) | 02.05.1954 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1986) | 22.11.1949 | ||||
Hannes Bongartz (bis 30.06.1984) | 03.10.1951 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1983) | 10.12.1953 | ||||
Lutz Eigendorf (bis 30.06.1982) | 16.07.1956 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1982) | 17.02.1956 | ||||
Sturm | |||||
Bruno Hübner (bis 30.06.1986) | 28.01.1961 | ||||
Axel Brummer (bis 30.06.1984) | 25.11.1961 | ||||
Erhard Hofeditz (bis 30.06.1982) | 07.12.1953 | ||||
Dieter Kitzmann (bis 30.06.1982) | 11.07.1964 | ||||
Jong-Won Park (bis 30.06.1982) | 12.04.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |