Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 30.06.1985) | 24.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mattern (bis 30.06.1986) | 17.07.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Hermann Knöppel (bis 30.06.1986) | 15.10.1956 | ||||
Siggi Marti (bis 30.06.1986) | 10.05.1959 | ||||
Rainer Nicot (bis 30.06.1982) | 06.06.1954 | ||||
Peter Langer (bis 30.06.1982) | 02.06.1950 | ||||
Flessers (bis 30.06.1982) | |||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Peter Ruhrig (bis 30.06.1986) | |||||
Manfred Lefkes (bis 30.06.1985) | 07.08.1959 | ||||
Udo Abels (bis 30.06.1984) | |||||
Dick (bis 30.06.1984) | |||||
Bremer (bis 30.06.1984) | |||||
Ritter (bis 30.06.1983) | |||||
Jürgen Halbe (bis 30.06.1983) | 09.01.1953 | ||||
Dieter Herlein (bis 30.06.1982) | 16.11.1958 | ||||
Stephan Engels (bis 30.06.1982) | 06.09.1960 | ||||
Sturm | |||||
Kohtz (bis 30.06.1983) | |||||
Schulze (bis 30.06.1982) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.1981 14:30 Uhr |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.11.1981 13:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |