Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rinus Michels (bis 23.08.1983) | 09.02.1928 | ||||
Co-Trainer | |||||
Horst Köppel (bis 30.06.1982) | 17.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Toni Schumacher (bis 30.06.1987) | 06.03.1954 | ||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1984) | 18.02.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1989) | 23.08.1956 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1989) | 13.04.1962 | ||||
Gerd Strack (bis 30.06.1985) | 01.09.1955 | ||||
Bernd Cullmann (bis 30.06.1984) | 01.11.1949 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1984) | 25.09.1958 | ||||
Harald Konopka (bis 30.11.1983) | 18.11.1952 | ||||
Peter Ritter (bis 30.06.1983) | 09.10.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stephan Engels (bis 31.12.1988) | 06.09.1960 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1986) | 16.04.1960 | ||||
Herbert Zimmermann (bis 30.06.1984) | 01.07.1954 | ||||
Telat Üzüm (bis 30.06.1983) | 12.03.1963 | ||||
Rainer Bonhof (bis 31.12.1982) | 29.03.1952 | ||||
Thomas Kroth (bis 31.10.1982) | 26.08.1959 | ||||
Bernd Grabosch (bis 30.06.1982) | 23.09.1958 | ||||
Hans-Peter Lipka (bis 30.06.1982) | 28.09.1960 | ||||
René Botteron (bis 31.12.1981) | 17.10.1954 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1987) | 05.12.1956 | ||||
Frank Hartmann (bis 21.12.1984) | 27.09.1960 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1984) | 27.12.1949 | ||||
Ferenc Schmidt (bis 30.11.1983) | 28.07.1963 | ||||
Rudi Müller (bis 30.06.1982) | 28.09.1960 | ||||
Tony Woodcock (bis 30.06.1982) | 06.12.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |