Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (ab 29.03.1982) (bis 11.04.1986) | 11.12.1938 | ||||
Dieter Schulte (bis 28.03.1982) | 18.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Herbert Heider (bis 30.06.1982) | 21.09.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Kurt Knoll (ab 01.09.1981) (bis 30.06.1985) | 16.07.1958 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Didier Philippe (bis 30.06.1982) | 28.09.1961 | ||||
Patrick Karrenbauer (bis 30.06.1982) | 05.12.1958 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Jambo (ab 01.09.1981) (bis 30.06.1986) | 02.08.1958 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1986) | 29.09.1960 | ||||
Siegmund Malek (bis 30.06.1983) | 07.11.1955 | ||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1983) | 12.12.1960 | ||||
Klaus Beck (bis 30.06.1983) | 28.11.1961 | ||||
Klaus Schreiner (bis 30.06.1983) | 14.02.1954 | ||||
Uwe Haas (bis 31.12.1982) | 26.02.1964 | ||||
Rainer Hörgl (bis 30.06.1982) | 05.03.1957 | ||||
Werner Emmerich (bis 30.06.1982) | 18.04.1953 | ||||
Uwe Klein (bis 30.06.1982) | 07.03.1962 | ||||
Norbert Schmidt (bis 30.06.1982) | 23.11.1960 | ||||
Thomas Braun (bis 30.06.1982) | 17.09.1962 | ||||
Dietmar Danner (bis 30.06.1982) | 29.11.1950 | ||||
Johannes Lehnert (bis 30.06.1982) | 26.09.1963 | ||||
Rainer Metzger (bis 30.06.1982) | 07.11.1961 | ||||
Sturm | |||||
Benny Reiter (bis 31.12.1982) | 14.10.1958 | ||||
Günter Weber (bis 30.06.1982) | 11.07.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.09.1981 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |