Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Latermann (bis 30.06.1982) | 02.05.1946 | ||||
Torwart | |||||
Heinz-Peter Meyn (bis 30.06.1987) | 19.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Bruns (bis 30.06.1984) | 20.06.1957 | ||||
Reinald Klein (bis 30.06.1984) | 28.06.1956 | ||||
Karl-Heinz Dickkopf (bis 30.06.1982) | 07.02.1952 | ||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.1982) | 19.10.1953 | ||||
Peter Henze (bis 30.06.1982) | 22.06.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Joachim Pilz (bis 30.06.1989) | 19.06.1959 | ||||
Detlef Wolter (bis 30.06.1985) | 20.12.1955 | ||||
Peter Koptulla (bis 30.06.1984) | 17.05.1953 | ||||
Bernhard Schröder (bis 30.06.1982) | 01.10.1960 | ||||
Heinz-Dieter Schwarck (bis 30.06.1982) | 01.05.1957 | ||||
Ulrich Thorke (bis 30.06.1982) | 12.07.1956 | ||||
Frank Hasenkopf (bis 30.06.1982) | 11.09.1961 | ||||
Thomas Zabel (bis 30.06.1982) | 07.12.1958 | ||||
Sturm | |||||
Heinz-Wilhelm Fesser (bis 30.06.1984) | 08.07.1956 | ||||
Harald Snater (bis 30.06.1983) | 03.03.1956 | ||||
Wilhelm Dybowski (bis 30.06.1982) | 06.01.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 14:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.12.1981 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.01.1982 |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.01.1982 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |