Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Csernai (bis 16.05.1983) | 21.10.1932 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 16.05.1983) | 23.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Müller (bis 30.06.1984) | 28.07.1947 | ||||
Walter Junghans (bis 31.10.1982) | 26.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1986) | 31.05.1957 | ||||
Udo Horsmann (bis 30.06.1983) | 30.03.1952 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1982) | 29.11.1950 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1982) | 25.11.1955 | ||||
Rudolf Böck (bis 30.06.1982) | 06.06.1962 | ||||
Helmut Winklhofer (bis 30.06.1982) | 27.08.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1986) | 12.07.1954 | ||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1984) | 20.08.1953 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1983) | 31.05.1961 | ||||
Paul Breitner (bis 30.06.1983) | 05.09.1951 | ||||
Peter Grünberger (bis 30.06.1983) | 20.11.1962 | ||||
Stefan Schehl (bis 30.06.1983) | 14.09.1962 | ||||
Ásgeir Sigurvinsson (bis 30.06.1982) | 08.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1987) | 07.01.1953 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1987) | 12.04.1962 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1985) | 18.08.1955 | ||||
Karl-Heinz Rummenigge (bis 30.06.1984) | 25.09.1955 | ||||
Thomas Herbst (bis 30.06.1982) | 05.10.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 14:30 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1981 20:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.01.1982 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.04.1982 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.05.1982 17:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |