Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Branko Zebec (bis 30.06.1982) | 17.05.1929 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rolf Bock (bis 30.06.1982) | 05.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Eike Immel (bis 30.06.1986) | 27.11.1960 | ||||
Horst Bertram (bis 30.06.1983) | 16.11.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Ralf Loose (bis 30.06.1986) | 05.01.1963 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.06.1985) | 13.10.1950 | ||||
Herbert Hein (bis 30.06.1984) | 27.03.1954 | ||||
Meinolf Koch (bis 30.06.1984) | 12.07.1957 | ||||
Hans-Joachim Wagner (bis 30.06.1983) | 31.01.1955 | ||||
Horst Freund (bis 30.06.1983) | 28.09.1960 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1982) | 02.11.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1984) | 31.10.1952 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1983) | 20.03.1955 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1982) | 25.04.1956 | ||||
Theo Schneider (bis 30.06.1982) | 23.08.1960 | ||||
Magnús Bergs (bis 30.06.1982) | 27.08.1956 | ||||
Werner Schneider (bis 30.09.1981) | 26.07.1954 | ||||
Rudolf Wabra (bis 31.08.1981) | 10.05.1961 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Klotz (bis 31.12.1984) | 08.09.1958 | ||||
Erdal Keser (bis 30.06.1984) | 20.06.1961 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (ab 01.10.1981) (bis 31.12.1983) | 17.04.1955 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1983) | 22.12.1949 | ||||
Rüdiger Abramczik (bis 30.06.1983) | 18.02.1956 | ||||
Atli Eðvaldsson (bis 13.09.1981) | 03.03.1957 | ||||
Peter Geyer (bis 31.08.1981) | 11.12.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |