Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1987) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 30.06.1987) | 08.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Sude (bis 31.12.1986) | 19.04.1956 | ||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1982) | 16.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1990) | 15.11.1954 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1987) | 19.05.1962 | ||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1986) | 17.05.1957 | ||||
Norbert Ringels (bis 30.06.1985) | 16.09.1956 | ||||
Frank Schäffer (bis 30.06.1983) | 06.07.1952 | ||||
Manfred Bergfeld (bis 30.06.1982) | 13.03.1961 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1982) | 02.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1985) | 10.01.1950 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1984) | 21.03.1961 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1984) | 26.02.1957 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1983) | 01.02.1961 | ||||
Bernd Schmider (bis 30.06.1983) | 03.05.1955 | ||||
Stefan Born (bis 30.06.1983) | 07.03.1958 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1983) | 09.04.1962 | ||||
Markus Mohren (bis 30.06.1983) | 11.03.1961 | ||||
Ralf Bödeker (bis 30.06.1982) | 12.05.1958 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Rahn (bis 31.10.1988) | 21.05.1962 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1986) | 23.07.1958 | ||||
Kurt Pinkall (bis 30.06.1984) | 25.06.1955 | ||||
Siegfried Reich (bis 30.06.1983) | 29.09.1959 | ||||
Wolfram Wuttke (bis 30.11.1982) | 17.11.1961 | ||||
Robby Langers (bis 30.06.1982) | 01.08.1960 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.09.1981) | 16.09.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
2 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.01.1982 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |