Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uli Maslo (bis 23.04.1983) | 06.07.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 22.04.1983) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1982) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1986) | 27.09.1960 | ||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Hasse Borg (bis 30.06.1983) | 04.08.1953 | ||||
Wolfgang Grobe (bis 30.06.1982) | 25.06.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lars Ellmerich (bis 30.06.1987) | 02.01.1961 | ||||
Matthias Bruns (bis 30.06.1986) | 19.08.1957 | ||||
Manfred Tripbacher (bis 30.06.1986) | 23.02.1957 | ||||
Reinhard Kindermann (bis 30.06.1986) | 10.03.1960 | ||||
Jarosław Studziżba (bis 30.06.1984) | 28.10.1955 | ||||
Holger Trimhold (bis 30.06.1982) | 13.06.1953 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1982) | 04.10.1962 | ||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1982) | 27.02.1960 | ||||
Herbert Bittner (bis 31.12.1981) | 22.05.1952 | ||||
Sturm | |||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1987) | 07.10.1953 | ||||
Peter Geyer (ab 01.09.1981) (bis 30.06.1984) | 11.12.1952 | ||||
Günter Keute (bis 30.06.1984) | 21.12.1955 | ||||
Ilija Zavišić (bis 30.06.1984) | 20.01.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |