Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Buchmann (bis 30.06.1982) | 15.08.1936 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1983) | 10.08.1937 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Pahl (bis 30.06.1987) | 17.03.1956 | ||||
Joachim Jüriens (bis 30.06.1984) | 08.08.1958 | ||||
Ralf Raps (bis 30.06.1982) | 10.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1984) | 22.08.1952 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1983) | 15.04.1946 | ||||
Bruno Pezzey (bis 30.06.1983) | 03.02.1955 | ||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1982) | 12.04.1953 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 31.10.1981) | 01.08.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Falkenmayer (bis 30.06.1987) | 11.02.1963 | ||||
Stefan Lottermann (bis 30.06.1983) | 05.03.1959 | ||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1983) | 15.03.1949 | ||||
Armin Görtz (bis 15.12.1982) | 30.08.1959 | ||||
Werner Lorant (bis 30.11.1982) | 21.11.1948 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1982) | 04.06.1957 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1982) | 03.02.1960 | ||||
Sturm | |||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1984) | 10.08.1957 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1983) | 22.05.1953 | ||||
Harald Karger (bis 30.06.1983) | 14.10.1956 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1983) | 14.02.1961 | ||||
Holger Anthes (bis 30.06.1983) | 09.08.1962 | ||||
Helmut Gulich (bis 30.06.1983) | 16.01.1961 | ||||
Norbert Otto (bis 30.06.1982) | 19.04.1957 | ||||
Bernd Eufinger (bis 31.10.1981) | 11.10.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |