Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sigfried Held (bis 20.01.1983) | 07.08.1942 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Nigbur (bis 30.06.1983) | 08.05.1948 | ||||
Peter Sandhofe (bis 30.06.1983) | 25.10.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kruse (bis 30.06.1988) | 07.09.1959 | ||||
Peter Stichler (bis 30.06.1985) | 15.01.1958 | ||||
Winfried Geier (bis 30.06.1984) | 23.08.1960 | ||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1983) | 24.01.1956 | ||||
Dragan Holcer (bis 30.06.1982) | 19.01.1945 | ||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1982) | 04.11.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Opitz (bis 30.06.1988) | 16.07.1962 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1984) | 10.07.1948 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1983) | 10.09.1957 | ||||
Harald Kügler (bis 31.12.1982) | 15.02.1962 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1982) | 26.06.1951 | ||||
Ludger Winkel (bis 30.06.1982) | 24.08.1962 | ||||
Winfried Berkemeier (bis 30.08.1981) | 22.01.1953 | ||||
Sturm | |||||
Volker Abramczik (bis 30.06.1984) | 27.05.1964 | ||||
Norbert Janzon (bis 30.06.1983) | 21.12.1950 | ||||
İlyas Tüfekçi (ab 11.09.1981) (bis 30.06.1983) | 03.02.1960 | ||||
Detlev Szymanek (bis 30.06.1982) | 16.04.1954 | ||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1982) | 13.01.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |