Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Luppen (bis 30.06.1983) | 05.04.1936 | ||||
Torwart | |||||
Franz-Josef Pauly (bis 30.06.1982) | 16.09.1949 | ||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1982) | 01.02.1945 | ||||
Wolfgang Link (bis 30.06.1982) | |||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Scheinert (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Erich Sauk (bis 30.06.1983) | 18.01.1958 | ||||
Willi Gless (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Janus Guðlaugsson (bis 30.06.1982) | 07.10.1955 | ||||
Adolf Kuhlen (bis 30.06.1982) | 22.11.1962 | ||||
Flemming Nielsen (bis 30.06.1982) | 16.07.1954 | ||||
Adalbert Grzelak (bis 15.10.1981) | 03.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1985) | 10.11.1952 | ||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Norbert Schmitz (bis 30.06.1984) | 27.12.1958 | ||||
Robert Hanschitz (bis 30.06.1983) | 05.06.1957 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1982) | 26.12.1959 | ||||
Winrich Borkhart (bis 30.06.1982) | 17.02.1958 | ||||
Willi Schmitz (bis 30.06.1982) | 01.11.1961 | ||||
Sturm | |||||
Hermann-Josef Werres (bis 30.06.1986) | 10.04.1958 | ||||
Bernd Vittinghoff (bis 30.09.1983) | 09.07.1955 | ||||
Hans Fos (bis 30.06.1983) | 07.11.1959 | ||||
Dieter Trunk (ab 16.11.1981) (bis 30.06.1982) | 22.03.1959 | ||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Walter Hoffmann (bis 30.06.1982) | 09.05.1952 | ||||
André Kröning (bis 30.06.1982) | 23.10.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |