Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Siegfried Melzig (ab 24.03.1982) (bis 30.06.1982) | 12.07.1940 | ||||
Hans Linsenmaier (ab 03.03.1982) (bis 23.03.1982) | 28.04.1941 | ||||
Horst Heese (bis 02.03.1982) | 31.12.1943 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Dotzauer (bis 30.06.1984) | 17.09.1960 | ||||
Karl Armbrust (bis 30.06.1982) | 21.08.1946 | ||||
Norbert Piechowsky (bis 30.06.1982) | 24.12.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schneider (bis 30.06.1984) | 29.10.1959 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1983) | 06.02.1952 | ||||
Rolf-Dieter Öttle (bis 30.06.1983) | 20.12.1960 | ||||
Hartmut Konschal (ab 01.11.1981) (bis 30.06.1982) | 02.04.1953 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1982) | 13.03.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Dieter Derigs (bis 30.06.1985) | 19.10.1953 | ||||
Marian Respondek (bis 30.06.1984) | 02.04.1957 | ||||
Andreas Braun (bis 30.06.1983) | 17.10.1960 | ||||
Jörg Linsenmaier (bis 30.06.1983) | 21.04.1964 | ||||
Ulli Löffler (bis 30.06.1983) | 21.07.1958 | ||||
Michael Kuntze (bis 30.06.1982) | 08.06.1958 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1982) | 21.12.1955 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bühler (bis 30.06.1985) | 18.09.1960 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1983) | 29.06.1952 | ||||
Harald Schwehr (bis 30.06.1983) | 20.09.1960 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1982) | 04.01.1956 | ||||
Ralf Obermann (bis 30.06.1982) | 23.05.1963 | ||||
Ralf Obermüller (bis 30.06.1982) | 02.07.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.01.1982 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |