Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Schwager (bis 30.06.1982) | 15.08.1940 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Winkler (bis 30.06.1987) | 18.02.1954 | ||||
Klaus Herzer (bis 30.06.1983) | 21.09.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Weigert (bis 30.06.1987) | 09.06.1958 | ||||
Reinhard Kroner (bis 30.06.1987) | 15.10.1960 | ||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1984) | 18.12.1940 | ||||
Jürgen Brauburger (bis 30.06.1984) | 07.06.1962 | ||||
Hermann Luy (bis 30.06.1983) | 21.03.1951 | ||||
Roland Höfling (bis 30.06.1982) | 09.06.1954 | ||||
Robert Scharf (bis 30.06.1982) | 09.01.1961 | ||||
Jürgen Weninger (bis 30.06.1982) | 25.02.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Julio Alvarez (bis 30.06.1984) | 27.09.1959 | ||||
Andreas Koch (bis 30.06.1984) | 23.09.1960 | ||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1983) | 21.02.1950 | ||||
Dietmar Rompel (bis 30.06.1983) | 02.02.1962 | ||||
Peter Swiatek (bis 30.06.1982) | 09.10.1958 | ||||
Sturm | |||||
Josef Sarroca (bis 30.06.1984) | 12.08.1960 | ||||
Michael Tuschl (bis 30.06.1984) | 03.08.1961 | ||||
Álvarez (bis 30.06.1983) | 25.02.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.12.1981 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.01.1982 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |