Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Happel (bis 30.06.1987) | 29.11.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 30.06.1983) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1982) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1985) | 17.07.1956 | ||||
Holger Hieronymus (bis 30.06.1984) | 22.02.1959 | ||||
Franz Beckenbauer (bis 30.06.1982) | 11.09.1945 | ||||
Peter Hidien (bis 30.06.1982) | 14.11.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1986) | 10.11.1959 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Caspar Memering (bis 30.06.1982) | 01.06.1953 | ||||
Bernhard Scharold (bis 30.06.1982) | 20.09.1962 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Milewski (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 | ||||
Lars Bastrup (bis 30.06.1983) | 31.07.1955 | ||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1983) | 17.04.1951 | ||||
Ralf Brunnecker (bis 30.06.1983) | 17.02.1963 | ||||
Borislav Đorđević (bis 30.06.1983) | 30.10.1953 | ||||
Dieter Kramer (bis 30.06.1982) | 12.04.1959 | ||||
Werner Dreßel (bis 19.08.1981) | 30.08.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.01.1982 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1982 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.04.1982 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |