Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Gawliczek (ab 10.12.1981) (bis 30.06.1983) | 02.02.1919 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 09.12.1981) | 11.12.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 25.05.1984) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1984) | 03.10.1952 | ||||
Manfred Werner (bis 30.06.1984) | 02.02.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1985) | 11.12.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1985) | 17.09.1956 | ||||
Ole Rasmussen (ab 01.11.1981) (bis 30.06.1984) | 19.03.1952 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1983) | 24.08.1951 | ||||
Robert Jüttner (bis 30.06.1983) | 24.11.1959 | ||||
Jochem Ziegert (bis 30.06.1983) | 25.07.1954 | ||||
Nikša Đujić (bis 30.06.1982) | 09.04.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1984) | 15.04.1955 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1984) | 18.07.1956 | ||||
Werner Schneider (ab 01.10.1981) (bis 30.06.1983) | 26.07.1954 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1983) | 18.08.1958 | ||||
Witthaya Laohakul (bis 30.06.1982) | 01.02.1954 | ||||
Sturm | |||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1984) | 21.04.1955 | ||||
Thomas Remark (bis 30.11.1983) | 05.10.1959 | ||||
Peter Mack (bis 30.06.1983) | 30.01.1959 | ||||
Lothar Wesseler (bis 30.06.1982) | 21.01.1954 | ||||
Pierre Dickert (bis 30.06.1982) | 03.08.1960 | ||||
Michael Fiedler (bis 30.06.1982) | 30.10.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1981 18:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 04.12.1981 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |