Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudolf Kröner (bis 30.06.1982) | 06.01.1942 | ||||
Torwart | |||||
1 | Hans Wulf (bis 30.06.1986) | 31.10.1951 | |||
1 | Gerhard Siewert (bis 30.06.1984) | 23.02.1955 | |||
Abwehr | |||||
Holger Brück (bis 30.06.1982) | 30.09.1947 | ||||
3 | Volker Münn (bis 30.06.1986) | 10.01.1960 | |||
3 | Manfred Damerau (bis 30.06.1984) | 23.05.1954 | |||
3 | Bernd Hüter (bis 30.06.1983) | 24.08.1956 | |||
5 | Walter Horch (bis 30.06.1985) | 11.10.1952 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Eplinius (bis 30.06.1987) | 07.09.1958 | ||||
Werner Frohnapfel (bis 30.06.1983) | 12.06.1957 | ||||
Winfried Döring (bis 30.06.1982) | 11.03.1952 | ||||
Manfred Grawunder (bis 30.06.1982) | 16.03.1952 | ||||
4 | Armin Hofmann (bis 30.06.1982) | 24.11.1959 | |||
7 | Klaus Zaczyk (bis 30.06.1982) | 25.05.1945 | |||
8 | Peter Kempa (bis 30.06.1983) | 11.07.1958 | |||
11 | Karl Bönisch (bis 30.06.1987) | 24.05.1960 | |||
Sturm | |||||
4 | Ulrich Wielandt (bis 30.06.1984) | 22.04.1956 | |||
6 | Gerhard Grau (bis 30.06.1984) | 27.10.1947 | |||
7 | James Weir (bis 30.06.1983) | 24.12.1957 | |||
9 | Uwe Pallaks (bis 30.06.1984) | 17.01.1952 | |||
10 | Helmut Hampl (bis 30.06.1985) | 29.09.1950 | |||
11 | Heinz Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |