Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Emanuel Graf von Soden (bis 31.07.1984) | |||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1983) | 12.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Attila Kovacs (bis 30.06.1984) | 10.07.1962 | ||||
Thorsten Neumann (bis 30.06.1984) | 31.10.1955 | ||||
Immo Stelzer (bis 30.06.1984) | 01.04.1954 | ||||
Willi Cryns (bis 30.06.1982) | 29.08.1952 | ||||
Bernd Gerulat (bis 30.06.1982) | 31.05.1959 | ||||
Gerd Andresen (bis 30.06.1982) | 30.03.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Jordt (bis 30.06.1985) | 12.07.1954 | ||||
Axel Möller (bis 30.06.1985) | 22.09.1957 | ||||
Dietmar Tönsfeldt (bis 30.06.1984) | 26.01.1956 | ||||
Dieter Wendlandt (bis 30.06.1984) | 31.10.1950 | ||||
Michael Vuchelich (bis 30.06.1983) | 21.01.1963 | ||||
Bernd Brexendorf (bis 30.06.1982) | 21.10.1954 | ||||
Lutz Ernemann (bis 30.06.1982) | 30.01.1957 | ||||
Carsten Sistek (bis 30.06.1982) | |||||
Sturm | |||||
Manfred Jochimiak (bis 30.06.1982) | 26.02.1951 | ||||
Stefan Rausch (bis 30.06.1982) | 05.10.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 16:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.1981 15:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |