Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Biskup (bis 31.01.1983) | 26.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1982) | 06.07.1951 | ||||
Hans Dotzler (bis 30.06.1982) | 10.06.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1988) | 15.06.1959 | ||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1984) | 14.06.1953 | ||||
Michael Schuhmacher (ab 01.12.1981) (bis 30.06.1983) | 20.08.1957 | ||||
Michael van de Loo (bis 30.06.1983) | 01.06.1957 | ||||
Jaime Rodriguez (ab 01.01.1982) (bis 31.12.1982) | 17.01.1959 | ||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1982) | 24.11.1947 | ||||
Werner Steeger (bis 30.06.1982) | 31.05.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1984) | 14.08.1951 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1984) | 20.01.1963 | ||||
Herbert Zimmer (bis 30.06.1982) | 12.02.1953 | ||||
Hans-Günther Plücken (bis 30.06.1982) | 15.11.1954 | ||||
Klaus Brand (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Sturm | |||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1986) | 21.02.1957 | ||||
Peter Loontiens (ab 01.10.1981) (bis 30.06.1986) | 16.09.1958 | ||||
Waldemar Steubing (bis 10.09.1982) | 30.11.1959 | ||||
Rainer Frömberg (bis 30.06.1982) | 26.03.1959 | ||||
Seppo Pyykkö (bis 30.06.1982) | 24.12.1955 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (bis 30.09.1981) | 17.04.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |