Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kuno Klötzer (ab 30.11.1981) (bis 30.06.1982) | 19.04.1922 | ||||
Friedhelm Wenzlaff (bis 29.11.1981) | 10.10.1940 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Preuß (bis 20.04.1983) | 10.11.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1986) | 02.01.1964 | ||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Ulrich Fuchs (bis 30.06.1982) | 11.09.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1985) | 28.09.1962 | ||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Peter Fenten (bis 30.06.1982) | 08.09.1958 | ||||
Franz-Wilhelm Brings (bis 30.06.1982) | 19.10.1960 | ||||
Claus Gebauer (bis 30.06.1982) | 15.09.1960 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1982) | 14.03.1958 | ||||
Klaus Lambert (bis 30.06.1982) | 15.05.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1986) | 09.07.1960 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Kees Zwamborn (bis 30.06.1984) | 28.03.1952 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1982) | 17.03.1960 | ||||
Guido Szesni (bis 30.06.1982) | 30.06.1959 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1984) | 11.01.1963 | ||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1983) | 27.06.1958 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1982) | 05.09.1957 | ||||
Wolfgang Dedic (bis 30.06.1982) | 17.12.1963 | ||||
Sang-in Park (bis 30.06.1982) | 15.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1981 20:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |