Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksander Mandziara (bis 17.01.1983) | 16.08.1940 | ||||
Torwart | |||||
Carsten Hallmann (bis 30.06.1984) | 11.10.1961 | ||||
Werner Scholz (bis 30.06.1982) | 01.12.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1991) | 30.01.1962 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1984) | 27.03.1958 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1983) | 08.01.1958 | ||||
Christian Rolnik (bis 30.06.1983) | 01.12.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1982) | 14.11.1955 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1982) | 07.04.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Suchanek (bis 30.06.1985) | 07.09.1952 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1984) | 22.08.1963 | ||||
Karl-Heinz Gundersdorff (bis 30.06.1984) | 25.12.1957 | ||||
Heinz-Hermann Ufer (bis 30.06.1984) | 27.11.1960 | ||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Ulrich Kempen (bis 30.06.1983) | 07.07.1960 | ||||
Reinhold Metzger (bis 30.06.1983) | 20.07.1956 | ||||
Andreas Keina (bis 30.06.1982) | 16.12.1961 | ||||
Dieter Schostock (bis 30.06.1982) | 26.11.1957 | ||||
Jürgen Stemmer (bis 30.06.1982) | 30.10.1962 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Lander (ab 01.09.1981) (bis 30.06.1985) | 22.08.1957 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1983) | 31.03.1964 | ||||
Ralf Bugla (bis 30.06.1983) | 13.02.1962 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1982) | 17.02.1959 | ||||
Jürgen Ulitzka (bis 30.06.1982) | 22.11.1960 | ||||
Jürgen Sekula (bis 30.06.1982) | 02.05.1958 | ||||
Karl-Heinz Timmler (bis 30.06.1982) | 30.10.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.10.1981 19:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 15.12.1981 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.01.1982 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |