Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 30.06.1985) | 19.08.1941 | ||||
Günter Luttrop (bis 30.06.1982) | 28.10.1933 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Ulrich Wegner (bis 30.06.1983) | 31.05.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Vollmann (bis 30.06.1990) | 22.12.1957 | ||||
Norbert Steinhauer (bis 30.06.1987) | 16.03.1959 | ||||
Klaus Wischniewski (bis 30.06.1984) | 08.12.1954 | ||||
Karl-Heinz Henke (bis 30.06.1982) | 24.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Alfes (bis 30.06.1984) | 11.02.1956 | ||||
Helmut Kasprzik (bis 30.06.1984) | 15.06.1955 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1983) | 15.07.1955 | ||||
Dinter (bis 30.06.1983) | |||||
Hans-Joachim Wrede (bis 30.06.1982) | 05.04.1957 | ||||
Sturm | |||||
Ranko Petković (bis 30.06.1983) | 21.10.1947 | ||||
Matthias Rademacher (bis 30.06.1983) | 23.07.1961 | ||||
Amir Hadifar (bis 30.06.1982) | 21.03.1955 | ||||
Manfred Lopatenko (bis 30.06.1982) | 07.11.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |