Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Toni Burghardt (bis 30.06.1982) | 09.06.1942 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Träries (bis 30.06.1982) | 10.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Brocker (bis 30.06.1986) | 21.09.1958 | ||||
Ralf Quabeck (bis 30.06.1985) | 30.09.1958 | ||||
Uwe Brock (bis 30.06.1983) | 27.07.1960 | ||||
Detlef van der Mazen (bis 30.06.1982) | 01.12.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1985) | 12.09.1951 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1985) | 06.08.1959 | ||||
Dieter Bartel (bis 30.06.1984) | 15.10.1951 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1983) | 03.12.1953 | ||||
Heiko Mertes (bis 30.06.1982) | 14.07.1947 | ||||
Wilfried Schmitz (bis 30.06.1982) | |||||
Egon Heck (bis 30.06.1982) | 06.04.1952 | ||||
Helmut Wagner (bis 30.06.1982) | 24.10.1954 | ||||
Raimunt Zieler (bis 30.06.1982) | 05.09.1961 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1985) | 01.02.1957 | ||||
Ente Lippens (bis 30.06.1982) | 10.11.1945 | ||||
Peter Leske (bis 30.06.1982) | 22.07.1954 | ||||
Reiner Geweke (bis 30.06.1982) | 27.09.1955 | ||||
Volker Spazier (bis 30.06.1982) | 24.06.1953 | ||||
Klaus Wolf (bis 31.12.1981) | 03.07.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1981 15:00 Uhr |
5 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 14:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |