Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Kleim (ab 23.11.1981) (bis 30.06.1982) | 27.10.1936 | ||||
Hans-Dieter Roos (bis 22.11.1981) | 22.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kastner (bis 31.12.1994) | 27.12.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Hütter (bis 30.06.1992) | 28.05.1958 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1984) | 18.09.1952 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1984) | 08.12.1955 | ||||
Bernhard Bergmann (bis 30.06.1983) | 23.12.1948 | ||||
Hermann Grabmeier (bis 30.06.1983) | 12.06.1952 | ||||
Manfred Ritschel (bis 30.06.1982) | 07.06.1946 | ||||
Franciszek Smuda (bis 30.06.1982) | 22.06.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Suchanek (bis 30.06.1985) | 30.10.1961 | ||||
Siegfried Schneider (bis 30.06.1983) | 15.07.1958 | ||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1982) | 01.01.1949 | ||||
Radomir Dubovina (ab 01.01.1982) (bis 30.06.1982) | 01.08.1953 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1982) | 08.12.1958 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1982) | 29.06.1958 | ||||
Werner Orf (bis 30.06.1982) | 07.05.1957 | ||||
Sturm | |||||
Franz Weber (bis 30.06.1984) | 12.08.1957 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 30.06.1983) | 23.06.1952 | ||||
Fred Schaub (bis 30.06.1983) | 28.08.1960 | ||||
Lothar Leiendecker (bis 30.06.1983) | 22.09.1953 | ||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1982) | 11.06.1956 | ||||
Karl-Heinz Stempfle (bis 30.06.1982) | 22.02.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 16:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |