Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (ab 22.03.1982) (bis 30.06.1983) | 11.12.1937 | ||||
Werner Olk (bis 13.03.1982) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Frank Berlepp (bis 30.06.1985) | 22.02.1959 | ||||
Dieter Rudolf (bis 30.06.1984) | 01.05.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Edwin Westenberger (bis 30.06.1984) | 15.10.1948 | ||||
Wolfgang Trapp (ab 01.11.1981) (bis 30.06.1983) | 01.08.1957 | ||||
Willi Wagner (bis 30.06.1983) | 05.08.1951 | ||||
Uwe Beginski (bis 05.12.1982) | 13.12.1959 | ||||
Roland Gerber (bis 30.06.1982) | 20.05.1953 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1982) | 03.09.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Uwe Hahn (bis 30.06.1984) | 01.07.1954 | ||||
Guido Stetter (bis 31.12.1983) | 16.12.1955 | ||||
Rudolf Collet (bis 30.06.1983) | 20.08.1958 | ||||
Willibald Weiss (bis 30.06.1982) | 18.07.1948 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1982) | 08.04.1958 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Vorreiter (bis 30.06.1984) | 11.02.1958 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.06.1983) | 03.02.1958 | ||||
Peter Cestonaro (bis 31.12.1982) | 14.05.1954 | ||||
Glenn Jordens (bis 30.06.1982) | 29.09.1957 | ||||
Dieter Pötschke (bis 30.06.1982) | 24.02.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.12.1981 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |