Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (ab 15.04.1982) (bis 30.06.1982) | 15.10.1939 | ||||
Václav Halama (bis 14.04.1982) | 04.11.1940 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Zander (bis 30.06.1987) | 10.08.1951 | ||||
Gerald Hillringhaus (bis 30.06.1985) | 22.06.1962 | ||||
Norbert Kleider (bis 30.06.1982) | 02.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Anton Schmidkunz (bis 30.06.1983) | 03.01.1963 | ||||
Hans Klinkhammer (bis 30.06.1982) | 23.08.1953 | ||||
Jürgen Strack (bis 30.06.1982) | 22.03.1954 | ||||
Rudolf Seider (bis 30.06.1982) | 29.12.1959 | ||||
Walter Hainer (bis 30.06.1982) | 03.10.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Goldstein (bis 30.06.1987) | 30.09.1962 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1984) | 09.12.1946 | ||||
Hans-Peter Alt (bis 30.06.1983) | 07.03.1953 | ||||
Michael Perfetto (bis 30.06.1983) | 03.08.1962 | ||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1982) | 26.05.1954 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1982) | 06.08.1949 | ||||
Horst Raubold (bis 30.06.1982) | 26.12.1951 | ||||
Uwe Schreml (bis 30.06.1982) | 07.02.1960 | ||||
Manfred Eble (bis 30.06.1982) | 21.05.1958 | ||||
Sturm | |||||
Leo Bunk (bis 30.06.1983) | 23.10.1962 | ||||
Rudi Völler (bis 30.06.1982) | 13.04.1960 | ||||
Ivica Senzen (bis 30.06.1982) | 04.05.1951 | ||||
Herbert Waas (bis 30.06.1982) | 08.09.1963 | ||||
Viorel Năstase (bis 04.08.1981) | 07.10.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1981 16:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.10.1981 15:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |